ymddiriedolwyr Garden House Hospice Care
Rhif yr elusen: 295257
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stephen Mellish | Cadeirydd | 06 June 2016 |
|
|
||||
Chris Dare | Ymddiriedolwr | 29 November 2023 |
|
|
||||
Gemma Manning | Ymddiriedolwr | 30 November 2022 |
|
|
||||
Jennie Susan mattin | Ymddiriedolwr | 07 June 2022 |
|
|
||||
Dr Pauline Margaret Williams | Ymddiriedolwr | 04 October 2021 |
|
|
||||
Melanie Louise Flynn | Ymddiriedolwr | 04 October 2021 |
|
|
||||
Dr Simon Chatfield | Ymddiriedolwr | 26 July 2021 |
|
|
||||
Richard Dearden | Ymddiriedolwr | 26 July 2021 |
|
|
||||
Rhona Seviour | Ymddiriedolwr | 26 September 2016 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.