ymddiriedolwyr THE FRIENDS OF COLERIDGE
Rhif yr elusen: 295285
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
14 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Professor Gregory Leadbetter | Cadeirydd |
|
||||||||||
Dr Joanna Elizabeth Taylor | Ymddiriedolwr | 18 March 2023 |
|
|
||||||||
Dr Thomas Jonathan Eadie Duggett | Ymddiriedolwr | 18 March 2023 |
|
|
||||||||
Dr Diana Marguerite Barsham | Ymddiriedolwr | 18 March 2023 |
|
|
||||||||
Prof Timothy John Fulford | Ymddiriedolwr | 15 October 2022 |
|
|
||||||||
Dr Helen Margaret Boyles | Ymddiriedolwr | 23 October 2021 |
|
|
||||||||
Dr Jeffrey Barbeau | Ymddiriedolwr | 23 March 2019 |
|
|
||||||||
ROBIN WHITTAKER | Ymddiriedolwr | 15 March 2015 |
|
|||||||||
Maggie Roberts | Ymddiriedolwr | 15 March 2014 |
|
|
||||||||
David Rix | Ymddiriedolwr | 15 March 2014 |
|
|
||||||||
GRAHAM DAVIDSON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||||
JUSTIN SHEPHERD | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||||
TOM MAYBERRY | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||||
TILLA BRADING | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.