ymddiriedolwyr ORCHESTRA OF THE AGE OF ENLIGHTENMENT
Rhif yr elusen: 295329
Mae adrodd yr elusen 1 diwrnod yn hwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Katherine Ann Spencer | Ymddiriedolwr | 12 September 2023 |
|
|||||||||||
Cecelia Catherine Bruggemeyer | Ymddiriedolwr | 12 September 2023 |
|
|
||||||||||
Christine Sticher | Ymddiriedolwr | 06 September 2022 |
|
|
||||||||||
ALISON MCFADYEN | Ymddiriedolwr | 21 October 2021 |
|
|||||||||||
Adrian Peter Bending | Ymddiriedolwr | 05 July 2021 |
|
|
||||||||||
Daniel Alexander QC | Ymddiriedolwr | 27 January 2021 |
|
|
||||||||||
Dr Susan Mary Tranter | Ymddiriedolwr | 07 July 2020 |
|
|
||||||||||
ADRIAN CHARLES FROST | Ymddiriedolwr | 02 July 2019 |
|
|||||||||||
Andrew John Roberts | Ymddiriedolwr | 10 November 2018 |
|
|
||||||||||
IMOGEN PATRICIA CHARLTON-EDWARDS | Ymddiriedolwr | 17 April 2018 |
|
|||||||||||
David Norman Marks | Ymddiriedolwr | 07 June 2016 |
|
|||||||||||
Denys Calder Firth | Ymddiriedolwr | 07 June 2016 |
|
|||||||||||
Crispin Peter Woodhead | Ymddiriedolwr | 03 December 2014 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.