Hanes ariannol CASTLEHAVEN COMMUNITY ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 295829
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.25m | £1.09m | £1.01m | £1.33m | £984.53k | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.01m | £1.27m | £891.65k | £1.03m | £1.00m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £161.79k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £128.03k | £121.83k | £139.01k | £107.00k | £188.48k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £428.20k | £452.85k | £587.96k | £414.02k | £62.28k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £304 | £632.80k | £422.36k | £916.20k | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £35.04k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £821.90k | £426 | £0 | £0 | £532.07k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £119 | £61 | £4.88k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £30.00k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £507.74k | £626.74k | £447.18k | £492.19k | £642.57k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £3.25k | £0 | £440.62k | £534.07k | £359.83k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £3.25k | £4.45k | £0 | £0 | £3.60k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £494.78k | £647.34k | £3.85k | £3.85k | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.