Trosolwg o’r elusen ASSHETON SCHORLARSHIPS
Rhif yr elusen: 526636-24
Elusen gysylltiedig
Dogfen lywodraethu
SCHEMES OF 28/11/1887 16/10/1905 22/3/1910 30/3/1977 AND 22/5/1990
Gwrthrychau elusennol
PROVISION OF SCHOLARSHIPS
Maes buddion
NOT DEFINED
Hanes cofrestru
- 16 Chwefror 1992: Cofrestrwyd
Enwau eraill
Dim enwau eraill
Mae'r elusen hon yn elusen gysylltiedig â
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.