Y Gofrestr Elusennau - Y Comisiwn Elusennau LEAVING EXHIBITIONS
Rhif yr elusen: 526636-25
Elusen a dynnwyd
Dogfen lywodraethu
SCHEMES OF 28/11/1887, 16/10/1905, 22/3/1910, 30/3/1977, AND 22/5/1990, AND RESOLUTION MADE UNDER SECTION 75 OF THE CHARITIES ACT 1993.
Gwrthrychau elusennol
AWARD OF LEAVING EXHIBITIONS TENABLE AT ANY UNIVERSITY, TRAINING COLLEGE FOR PUPILS INTENDING TO ENTER THE TEACHING PROFESSION, OR OTHER INSTITUTION OF HIGHER, INCLUDING PROFESSIONAL OR TECHNICAL, INSTRUCTION.
Maes buddion
NOT DEFINED.
Hanes cofrestru
- 16 Chwefror 1992: Cofrestrwyd
- 05 Gorffenaf 2006: Tynnwyd (CRONFEYDD WEDI'U GWARIO (S.75))
Enwau eraill
Dim enwau eraill
Mae'r elusen hon yn elusen gysylltiedig â
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.