Hanes ariannol AGE CONCERN (FELTHAM HANWORTH AND BEDFONT) LTD
Rhif yr elusen: 296742
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2006 | 31/03/2007 | 31/03/2008 | 31/03/2009 | 31/03/2010 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £265.20k | £267.55k | £276.76k | £275.77k | £318.39k | |
|
Cyfanswm gwariant | £263.04k | £280.13k | £284.10k | £290.80k | £310.18k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.