Dogfen lywodraethu MAIDSTONE YOUTH MUSIC SOCIETY
Rhif yr elusen: 297018
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (2 diwrnod yn hwyr)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 11 FEBRUARY 1977 AS AMENDED 10 OCTOBER 1986, 20 MARCH 1987, 8 MAY 1987 AND 23 JUNE 2007
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE SOCIETY SHALL BE TO PROMOTE, IMPROVE, DEVELOP AND MAINTAIN PUBLIC EDUCATION AND APPRECIATION OF THE ART AND SCIENCE OF MUSIC IN ALL ITS ASPECTS OF THE PRESENTATION OF PUBLIC CONCERTS AND RECITALS IN MAIDSTONE AND ELSEWHERE.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NOT DEFINED
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.