Dogfen lywodraethu PARENTS AND FRIENDS OF PARKSIDE SCHOOL ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 297051
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 14 JUL 1983 AS AMENDED ON 20 MAY 1987 AS AMENDED ON 01 OCT 1996 as amended on 21 Sep 2021 as amended on 16 Mar 2022
Gwrthrychau elusennol
To advance the education of the pupils in the school in particular by developing effective relationships between the staff, parents and others associated with the school and engaging in activities or providing facilities or equipment which support the school and advance the education of the pupils.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NOT DEFINED
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.