Hanes ariannol RANWELL PLAYGROUP
Rhif yr elusen: 297078
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2015 | 31/03/2016 | 31/03/2017 | 31/03/2018 | 31/03/2019 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £61.40k | £49.62k | £93.22k | £78.40k | £63.40k | |
|
Cyfanswm gwariant | £59.02k | £71.35k | £80.69k | £42.00k | £53.82k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | £0 | £0 | N/A | £63.40k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £44.90k | £2.99k | £0 | £14.62k | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.