Hanes ariannol KATHARINE HOUSE HOSPICE TRUST
Rhif yr elusen: 297099
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £3.92m | £4.23m | £4.92m | £3.03m | £2.76m | |
|
Cyfanswm gwariant | £4.49m | £4.51m | £4.63m | £2.62m | £3.22m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £926.14k | £962.41k | £2.20m | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £142.02k | £357.89k | £912.71k | £677.23k | £96.44k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.35m | £1.30m | £999.48k | £1.10m | £1.15m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £1.29m | £1.35m | £777.73k | £1.16m | £1.26m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.14m | £1.38m | £2.97m | £694.36k | £222.54k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £140.96k | £201.76k | £81.33k | £70.82k | £109.72k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £88.95k | £0 | £24.56k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £436.14k | £265.98k | £90.58k | £371.68k | £453.68k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £3.18m | £3.23m | £3.60m | £1.11m | £1.50m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £1.32m | £1.28m | £1.03m | £1.51m | £1.72m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £26.09k | £45.05k | £99.62k | £25.40k | £14.46k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £1.05m | £1.40m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £13.89k | £16.27k | £15.22k | £9.10k | £14.00k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.