Hanes ariannol THE 3-2-4 PLAYGROUP ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 297305
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 06/04/2017 | 06/04/2018 | 06/04/2019 | 06/04/2020 | 06/04/2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £66.07k | £97.35k | £91.14k | £100.00k | £73.35k | |
|
Cyfanswm gwariant | £60.59k | £81.26k | £72.30k | £84.50k | £78.53k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £53.27k | £79.45k | £79.78k | £85.66k | £57.91k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.