Dogfen lywodraethu THE QUEEN EDITH COMMUNITY PRIMARY SCHOOL PARENT, STAFF AND FRIENDS ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 297363
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
CONSTITUTION AND RULES ADOPTED 5 NOVEMBER 1986 AS AMENDED 3 JUNE 1987, 19 OCTOBER 1987, 25 SEPTEMBER 1996 AND 15 OCTOBER 2007 as amended on 24 Jan 2023
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE THE EDUCATION AND WELL BEING OF THE PUPILS IN THE SCHOOL
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
QUEEN EDITH COMMUNITY PRIMARY SCHOOL, CAMBRIDGE
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.