ymddiriedolwyr SALTASH HERITAGE
Rhif yr elusen: 297525
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
15 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jean Dorothy Dent | Cadeirydd | 25 August 2021 |
|
|||||
Donald Fredrick Berrey | Ymddiriedolwr | 14 June 2023 |
|
|
||||
Andrew Jeremy Davy | Ymddiriedolwr | 06 June 2023 |
|
|
||||
Rachel Emily Bullock | Ymddiriedolwr | 25 August 2021 |
|
|
||||
Andrew Mark Barrett | Ymddiriedolwr | 06 June 2019 |
|
|
||||
Arthur Hearl | Ymddiriedolwr | 18 September 2017 |
|
|||||
SUSAN ELIZABETH HOOPER MBE | Ymddiriedolwr | 02 January 2017 |
|
|||||
Adam Killeya | Ymddiriedolwr | 02 January 2017 |
|
|
||||
Mr Kevin Richards | Ymddiriedolwr | 07 June 2016 |
|
|
||||
Sylvia Caldwell | Ymddiriedolwr | 07 May 2016 |
|
|
||||
MRS JACKIE AUSTIN | Ymddiriedolwr | 19 October 2012 |
|
|
||||
MARTIN EDWARD SAINSBURY LISTER | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Elizabeth Ann ASPREY | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
KEVIN HALE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
BRUCE Ellis HUNT | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.