ymddiriedolwyr PEPPER POT CENTRE
Rhif yr elusen: 297952
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mervin Archer | Ymddiriedolwr | 31 March 2023 |
|
|
||||
Kevin Metzger | Ymddiriedolwr | 14 April 2022 |
|
|
||||
Carmen Rose | Ymddiriedolwr | 14 April 2022 |
|
|
||||
Bruce Nobrega | Ymddiriedolwr | 14 April 2022 |
|
|
||||
Ferdinand Maxwell | Ymddiriedolwr | 14 January 2014 |
|
|
||||
Jules Walter | Ymddiriedolwr | 14 January 2014 |
|
|
||||
JULIE ANNE MILLS | Ymddiriedolwr | 15 March 2013 |
|
|||||
HOWARD JEFFREY | Ymddiriedolwr | 21 January 2013 |
|
|
||||
HAROLD ROACH | Ymddiriedolwr | 24 December 2011 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.