Hanes ariannol THE HEART OF KENT HOSPICE
Rhif yr elusen: 298164
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £5.14m | £5.43m | £5.98m | £6.42m | £6.12m | |
|
Cyfanswm gwariant | £4.95m | £4.98m | £4.96m | £5.49m | £6.06m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £258.69k | £217.60k | £246.73k | £264.30k | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £935.16k | £1.30m | £2.37m | £1.70m | £1.13m | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.23m | £1.38m | £2.21m | £2.13m | £3.56m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £2.65m | £2.47m | £1.12m | £1.92m | £1.74m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.25m | £1.57m | £2.65m | £2.37m | £775.19k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £6.91k | £3.83k | £607 | £889 | £43.06k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £1.51k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £520.93k | £388.14k | £655.26k | £696.69k | £763.04k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £3.03m | £3.18m | £3.47m | £3.62m | £3.92m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £1.91m | £1.79m | £1.50m | £1.88m | £2.14m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | £0 | £19.44k | £102.69k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £2.64k | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.