Hanes ariannol CHILDREN WITH CANCER UK
Rhif yr elusen: 298405
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £16.82m | £17.33m | £13.76m | £14.84m | £14.11m | |
|
Cyfanswm gwariant | £16.06m | £16.82m | £15.34m | £9.86m | £13.85m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £206.88k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £206.88k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £15.50m | £16.38m | £13.58m | £14.79m | £13.42m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £1.14m | £828.23k | £48.99k | £6.85k | £581.77k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £163.57k | £82.64k | £129.18k | £48.67k | £91.50k | |
|
Incwm - Arall | £14.75k | £41.37k | £131 | £248 | £22.00k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £1.51m | £1.40m | £13.58m | £1.98m | £2.38m | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £12.68m | £12.86m | £13.28m | £7.88m | £11.73m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £3.38m | £3.96m | £2.06m | £1.98m | £2.12m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £39.70k | £216.10k | £66.04k | £46.94k | £46.30k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £4.89m | £4.29m | £6.99m | £2.23m | £6.97m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £12.78k | £0 | £0 | £0 | £5.51k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.