Hanes ariannol FREEWAYS
Rhif yr elusen: 298603
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (7 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £5.82m | £6.09m | £7.13m | £7.38m | £7.82m | |
|
Cyfanswm gwariant | £5.67m | £6.05m | £6.58m | £6.91m | £7.83m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £4.99m | £5.66m | £6.58m | £6.86m | £7.57m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £481.00k | £341.00k | £2.00k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £124.00k | £27.00k | £3.00k | £3.00k | £10.00k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £8.00k | £9.00k | £0 | £0 | £62.00k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £5.68m | £6.05m | £6.64m | £7.02m | £7.73m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £5.00k | £5.00k | £1.00k | £0 | £15.00k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £483.00k | £355.00k | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £5.66m | £6.05m | £6.58m | £6.91m | £7.80m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £6.00k | £0 | £0 | £0 | £30.00k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £27.00k | £22.00k | £26.00k | £27.00k | £16.50k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.