Hanes ariannol RAINBOW'S END PRE-SCHOOL EWHURST
Rhif yr elusen: 298620
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2011 | 31/08/2012 | 31/08/2013 | 31/08/2014 | 31/08/2015 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £91.45k | £108.95k | £95.85k | £93.01k | £86.99k | |
|
Cyfanswm gwariant | £80.80k | £86.94k | £84.28k | £81.97k | £91.82k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.