ymddiriedolwyr THE NATIONAL ENERGY FOUNDATION
Rhif yr elusen: 298951
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Graeme David Mark Holt | Ymddiriedolwr | 08 July 2024 |
|
|
||||
Timothy Stumpff | Ymddiriedolwr | 23 April 2024 |
|
|||||
Martin Paul Smith Lomas | Ymddiriedolwr | 21 February 2023 |
|
|||||
Martin Chitty | Ymddiriedolwr | 21 February 2023 |
|
|
||||
Jade Lewis | Ymddiriedolwr | 06 September 2022 |
|
|
||||
Charles Archibald Robertson | Ymddiriedolwr | 05 October 2020 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.