Hanes ariannol THE CENTRAL GIFTS COMMITTEE OF THE CHURCHES OF GOD
Rhif yr elusen: 299106
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £717.49k | £1.66m | £945.50k | £790.10k | £1.52m | |
|
Cyfanswm gwariant | £764.55k | £853.60k | £924.95k | £844.15k | £1.01m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £692.10k | £1.63m | £925.27k | £772.21k | £1.51m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £9.90k | £13.69k | £8.18k | £8.04k | £7.38k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £15.49k | £15.81k | £12.04k | £9.85k | £8.79k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £1.41k | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £20.00k | £1.03m | £113.47k | £55.26k | £623.50k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £757.43k | £845.38k | £916.59k | £835.21k | £1.00m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £7.12k | £8.22k | £8.36k | £8.94k | £9.08k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £23.43k | £29.05k | £26.81k | £24.11k | £21.05k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £7.12k | £8.22k | £8.36k | £8.94k | £9.08k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.