Hanes ariannol ACTION AGAINST MEDICAL ACCIDENTS
Rhif yr elusen: 299123
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.15m | £1.15m | £1.19m | £1.12m | £1.29m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.20m | £1.16m | £1.10m | £1.17m | £1.22m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £108.62k | £147.44k | £518.90k | £72.28k | £183.46k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £12.48k | £134.98k | £140.35k | £162.63k | £167.66k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £913.88k | £815.85k | £477.84k | £831.04k | £840.56k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £118.80k | £47.02k | £50.39k | £56.10k | £81.67k | |
|
Incwm - Arall | £202 | £169 | £228 | £1 | £14.17k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £8.31k | £0 | £456.33k | £0 | £123.94k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.15m | £1.11m | £1.06m | £1.12m | £1.19m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £47.81k | £45.14k | £46.62k | £46.94k | £30.68k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £46.80k | £40.57k | £39.00k | £37.13k | £43.55k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £8.08k | £13.67k | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.