Hanes ariannol HARROW PRE-SCHOOL LANGUAGE RESOURCE
Rhif yr elusen: 299200
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2018 | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £90.26k | £105.69k | £105.28k | £118.29k | £0 | |
|
Cyfanswm gwariant | £92.58k | £101.41k | £97.95k | £169.91k | £31.75k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £89.30k | £102.11k | £104.59k | £115.94k | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.