ymddiriedolwyr Wallingford Volunteer Drivers
Rhif yr elusen: 299590
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MR TERRY WHITE | Cadeirydd | 10 September 2012 |
|
|
||||
Rosslyn Lester | Ymddiriedolwr | 14 June 2023 |
|
|
||||
Margaret Husband | Ymddiriedolwr | 14 June 2023 |
|
|
||||
Jean Cowley | Ymddiriedolwr | 15 September 2021 |
|
|
||||
Kathryn Curry | Ymddiriedolwr | 22 May 2019 |
|
|
||||
Julie Sharp | Ymddiriedolwr | 24 May 2017 |
|
|
||||
NEIL WHITEHORN | Ymddiriedolwr | 24 May 2017 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.