ymddiriedolwyr BRISTOL ASTRONOMICAL SOCIETY
Rhif yr elusen: 299649
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keith Norwood | Ymddiriedolwr | 23 February 2024 |
|
|
||||
Jake McMurchie | Ymddiriedolwr | 23 February 2024 |
|
|
||||
Christopher Adams | Ymddiriedolwr | 23 February 2024 |
|
|
||||
Dr Michael Dean | Ymddiriedolwr | 23 February 2024 |
|
|
||||
DARREN BROWN | Ymddiriedolwr | 24 February 2023 |
|
|||||
John William Henn | Ymddiriedolwr | 19 February 2021 |
|
|||||
Ryan William Parle | Ymddiriedolwr | 19 February 2021 |
|
|
||||
Fiona Jayne Lambert | Ymddiriedolwr | 21 February 2020 |
|
|
||||
David John Bennett | Ymddiriedolwr | 21 February 2020 |
|
|
||||
Maxine Stait | Ymddiriedolwr | 22 February 2019 |
|
|
||||
Dr Stephen Gerald Price | Ymddiriedolwr | 21 February 2014 |
|
|
||||
Dr ALLAN ROBERT MCCARTHY | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
RICHARD ADAM MANSFIELD | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.