Hanes ariannol WALK THRU THE BIBLE MINISTRIES
Rhif yr elusen: 299722
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2011 | 30/06/2012 | 30/06/2013 | 30/06/2014 | 30/06/2015 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £190.61k | £183.86k | £149.09k | £180.11k | £200.27k | |
|
Cyfanswm gwariant | £214.90k | £209.89k | £198.53k | £166.63k | £173.22k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.