ymddiriedolwyr CENTRE 404
Rhif yr elusen: 299889
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Robert John McLaughlin | Ymddiriedolwr | 24 January 2024 |
|
|
||||
Margaret Aikin Elliott | Ymddiriedolwr | 21 September 2023 |
|
|
||||
Faye Oliver | Ymddiriedolwr | 21 September 2023 |
|
|
||||
Felix Arnold | Ymddiriedolwr | 28 July 2022 |
|
|
||||
Etienne Makosso | Ymddiriedolwr | 19 November 2020 |
|
|
||||
Derek Weist | Ymddiriedolwr | 13 November 2013 |
|
|
||||
Paul Formosa | Ymddiriedolwr | 17 August 2011 |
|
|
||||
Tara Willson | Ymddiriedolwr |
|
||||||
COPELAND INGRAM | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.