Hanes ariannol Havencare Homes and Support Limited
Rhif yr elusen: 299901
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £5.13m | £5.72m | £6.97m | £7.42m | £7.92m | |
|
Cyfanswm gwariant | £5.08m | £5.52m | £6.61m | £7.30m | £7.96m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £5.06m | £5.69m | £6.71m | £7.05m | £7.90m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £230.33k | £370.36k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £5.09m | £5.69m | £6.71m | £7.05m | £7.90m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £4.54k | £5.11k | £449 | £62 | £1.97k | |
|
Incwm - Arall | £28.83k | £26.56k | £254.82k | £370.36k | £20.16k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £5.08m | £5.52m | £6.61m | £7.30m | £7.96m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | £44.51k | £10.50k | £13.05k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.