Hanes ariannol MAULDEN VILLAGE HALL
Rhif yr elusen: 300050
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £23.19k | £25.14k | £19.00k | £29.55k | £38.93k | |
|
Cyfanswm gwariant | £19.98k | £15.25k | £11.00k | £18.16k | £38.07k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | £14.00k | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £4.00k | £4.00k | N/A | £23.24k | £7.09k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.