ymddiriedolwyr ACLAND MEMORIAL HALL
Rhif yr elusen: 300137
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RICHARD HANKS | Cadeirydd | 18 February 2014 |
|
|
||||
Caitlin Dalgleish | Ymddiriedolwr | 18 January 2024 |
|
|
||||
Jon Wilding | Ymddiriedolwr | 18 May 2023 |
|
|
||||
Michelle Harrison | Ymddiriedolwr | 09 November 2021 |
|
|
||||
Jackie Roberts | Ymddiriedolwr | 09 December 2019 |
|
|
||||
David Silsby | Ymddiriedolwr | 16 September 2019 |
|
|
||||
RACHEL QUARTLEY | Ymddiriedolwr | 24 April 2017 |
|
|
||||
Judy Connolly | Ymddiriedolwr | 05 March 2017 |
|
|
||||
Paul Roberts | Ymddiriedolwr | 20 February 2017 |
|
|
||||
JUNE HEATON | Ymddiriedolwr | 25 April 2016 |
|
|
||||
Maureen Avens | Ymddiriedolwr | 30 July 2012 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.