ymddiriedolwyr SHAW-CUM-DONNINGTON VILLAGE HALL
Rhif yr elusen: 300200
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUSAN GROVES | Ymddiriedolwr | 31 March 2023 |
|
|
||||
Pauline Bartholomew | Ymddiriedolwr | 24 April 2019 |
|
|
||||
Sylvia Giles | Ymddiriedolwr | 24 April 2019 |
|
|
||||
MARY CARTER | Ymddiriedolwr | 27 May 2017 |
|
|
||||
JULIA COSH | Ymddiriedolwr | 26 October 2016 |
|
|
||||
Chris Mason | Ymddiriedolwr | 09 March 2014 |
|
|
||||
MRS GILL LUTTERLOCH | Ymddiriedolwr | 03 July 2011 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.