Hanes ariannol CHEAPSIDE VILLAGE HALL
Rhif yr elusen: 300210
Mae adrodd yr elusen 1 diwrnod yn hwyr
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/04/2019 | 30/04/2020 | 30/04/2021 | 30/04/2022 | 30/04/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £24.76k | £24.34k | £9.80k | £18.38k | £26.23k | |
|
Cyfanswm gwariant | £22.18k | £14.52k | £17.06k | £13.75k | £17.49k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £448 | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £3.17k | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.