ymddiriedolwyr PROBUS VILLAGE HALL
Rhif yr elusen: 300593
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nicola Jane Hughes | Cadeirydd | 10 April 2019 |
|
|
||||
Andrew James Kennedy | Ymddiriedolwr | 10 May 2023 |
|
|
||||
Ivan Keith Myles | Ymddiriedolwr | 20 September 2021 |
|
|
||||
Kathlyn Zena Hooper | Ymddiriedolwr | 02 September 2021 |
|
|
||||
Neil Glasson | Ymddiriedolwr | 01 July 2021 |
|
|
||||
Karen Glasson | Ymddiriedolwr | 09 October 2019 |
|
|
||||
Ross Goldsworthy MBE | Ymddiriedolwr | 13 September 2017 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.