ymddiriedolwyr ST BURYAN PARISH PLAYING FIELDS ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 300601
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matt Barton | Ymddiriedolwr | 22 June 2022 |
|
|
||||
Sian Kettlewell | Ymddiriedolwr | 21 June 2022 |
|
|
||||
Samuel Marment | Ymddiriedolwr | 13 May 2022 |
|
|
||||
Stephen Barker | Ymddiriedolwr | 28 April 2022 |
|
|
||||
Victoria Tesdale | Ymddiriedolwr | 28 April 2022 |
|
|
||||
Lianna Thompson-Maxfield | Ymddiriedolwr | 28 April 2022 |
|
|
||||
Garfield Gilbert | Ymddiriedolwr | 28 April 2022 |
|
|
||||
Lara-Jane Ginty | Ymddiriedolwr | 01 December 2021 |
|
|
||||
John Derek Phillips | Ymddiriedolwr | 01 December 2021 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.