ymddiriedolwyr LIVEWIRE YOUTH PROJECT
Rhif yr elusen: 300632
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Helen Trethewey | Cadeirydd | 05 December 2019 |
|
|||||
Judith Snook | Ymddiriedolwr | 16 July 2024 |
|
|
||||
Joanne Cann | Ymddiriedolwr | 01 March 2024 |
|
|
||||
Andrew Moir | Ymddiriedolwr | 08 January 2023 |
|
|||||
Michael Snook | Ymddiriedolwr | 08 January 2023 |
|
|||||
Bryan Ivan Baker | Ymddiriedolwr | 16 September 2021 |
|
|
||||
Geoff Peggs | Ymddiriedolwr | 01 November 2020 |
|
|||||
Anthony Chiswell | Ymddiriedolwr | 11 February 2020 |
|
|||||
Anthony Michael Studden | Ymddiriedolwr | 05 December 2019 |
|
|
||||
Andrew Thomas Jacques | Ymddiriedolwr | 05 December 2019 |
|
|
||||
Mark Wilson | Ymddiriedolwr | 09 May 2017 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.