Hanes ariannol CROFTHANDY VILLAGE HALL
Rhif yr elusen: 300641
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (118 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 01/04/2019 | 01/04/2020 | 01/04/2021 | 01/04/2022 | 01/04/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £9.87k | £8.26k | £18.72k | £11.46k | £12.88k | |
|
Cyfanswm gwariant | £6.99k | £4.89k | £4.37k | £12.24k | £9.22k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £18.00k | £8.00k | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.