ymddiriedolwyr CAMBRIDGESHIRE EAST GUIDES
Rhif yr elusen: 300716
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Claire Adams | Cadeirydd | 01 June 2023 |
|
|
||||
Linda Tilbrook | Ymddiriedolwr | 12 April 2023 |
|
|
||||
Lindsey Eldridge | Ymddiriedolwr | 06 September 2022 |
|
|
||||
Susan Carpenter | Ymddiriedolwr | 28 January 2022 |
|
|
||||
DEANNA RAVEN | Ymddiriedolwr | 28 January 2022 |
|
|||||
Ellen Tack | Ymddiriedolwr | 29 July 2021 |
|
|
||||
Caroline Stevens | Ymddiriedolwr | 12 June 2021 |
|
|
||||
Sarah Anderson | Ymddiriedolwr | 06 May 2021 |
|
|
||||
Kate Willetts | Ymddiriedolwr | 24 February 2020 |
|
|
||||
Tina Walker | Ymddiriedolwr | 01 January 2020 |
|
|
||||
Elaine Hallworth | Ymddiriedolwr | 29 April 2019 |
|
|
||||
SHEILA MAY BETTS | Ymddiriedolwr | 08 May 2017 |
|
|||||
Lisa Elaine King | Ymddiriedolwr | 08 May 2017 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.