ymddiriedolwyr AYLESBEARE VILLAGE HALL
Rhif yr elusen: 300752
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KATE WALKER | Ymddiriedolwr | 29 June 2022 |
|
|
||||
Mark Jonathon Branson | Ymddiriedolwr | 08 October 2021 |
|
|
||||
Nicolas Robin Warren | Ymddiriedolwr | 08 October 2021 |
|
|
||||
DAVID BARCLAY WILLIAMSON | Ymddiriedolwr | 01 November 2020 |
|
|||||
Andrew Martin Bennett | Ymddiriedolwr | 09 May 2019 |
|
|
||||
Frances HAWKINS | Ymddiriedolwr | 04 December 2018 |
|
|
||||
Mrs Ro Dickman | Ymddiriedolwr | 03 May 2018 |
|
|
||||
TANSI PAULINE ASH | Ymddiriedolwr | 14 June 2012 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.