Hanes ariannol BERRY POMEROY VILLAGE HALL
Rhif yr elusen: 300764
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £16.68k | £17.49k | £7.58k | £6.17k | £10.55k | |
|
Cyfanswm gwariant | £40.27k | £4.10k | £4.76k | £5.63k | £12.18k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £7.35k | £7.35k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £1.50k | £10.00k | N/A | N/A | £800 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.