ymddiriedolwyr HARTLAND RECREATION GROUND
Rhif yr elusen: 300849
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
17 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JONATHAN REDWOOD | Cadeirydd |
|
|
|||||
Matthew Jinks | Ymddiriedolwr | 08 November 2022 |
|
|
||||
Sebastian Henry Clark | Ymddiriedolwr | 26 April 2022 |
|
|
||||
Richard Lake | Ymddiriedolwr | 21 December 2021 |
|
|
||||
Gabriella Pyne | Ymddiriedolwr | 27 April 2021 |
|
|
||||
Ben Curnow | Ymddiriedolwr | 27 April 2021 |
|
|
||||
Mary Rowe | Ymddiriedolwr | 04 August 2020 |
|
|
||||
Adrian Smith | Ymddiriedolwr | 24 April 2018 |
|
|
||||
JOHN SHEPPARD | Ymddiriedolwr | 25 April 2017 |
|
|
||||
JOY COOPER | Ymddiriedolwr | 26 April 2016 |
|
|||||
Keith Andrew Petley | Ymddiriedolwr | 28 April 2015 |
|
|
||||
NICHOLAS WALTER | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Bryan Olde | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
JULIA MARIAN BOYLE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
ALAN RALPH | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
JACK JEFFERY | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
SARAH-JANE THRELKELD | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.