ymddiriedolwyr THE HORRABRIDGE YOUTH CLUB
Rhif yr elusen: 300863
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Michael Huda | Cadeirydd | 23 September 2019 |
|
|
||||
Stephen Roche | Ymddiriedolwr | 14 February 2023 |
|
|
||||
Valerie Doyle | Ymddiriedolwr | 05 September 2022 |
|
|
||||
David Harvey-Smith | Ymddiriedolwr | 12 May 2021 |
|
|
||||
Mike John King | Ymddiriedolwr | 23 September 2019 |
|
|
||||
Vanessa Elizabeth Rowe | Ymddiriedolwr | 23 September 2019 |
|
|
||||
Melanie Jane Gregory | Ymddiriedolwr | 23 September 2019 |
|
|
||||
Sara Elizabeth Cruickshank | Ymddiriedolwr | 23 September 2019 |
|
|
||||
PAULA LOUISE KENDALL | Ymddiriedolwr | 28 October 2012 |
|
|
||||
ROBERT MITCHELMORE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
JANET KENDALL CA | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.