ymddiriedolwyr IPPLEPEN VILLAGE HALL
Rhif yr elusen: 300875
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHILIP MICHAEL DOMONEY | Cadeirydd |
|
|
|||||
Sharron Marie McPhee | Ymddiriedolwr | 17 March 2022 |
|
|
||||
Amanda Batten | Ymddiriedolwr | 18 March 2020 |
|
|
||||
Bryan Tuckett | Ymddiriedolwr | 01 October 2018 |
|
|
||||
June Coombe | Ymddiriedolwr | 01 January 2018 |
|
|
||||
Barbara Calland | Ymddiriedolwr | 05 June 2013 |
|
|
||||
David John Lamb | Ymddiriedolwr | 03 July 2012 |
|
|
||||
Peter John ALISTAIR DEWHIRST | Ymddiriedolwr | 28 April 2011 |
|
|
||||
PETER John PARISH | Ymddiriedolwr |
|
||||||
JANET ELIZABETH BENNETT | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MR DAVE WELLS | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.