Hanes ariannol PLYMSTOCK AND DISTRICT COMMUNITY ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 300944
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/10/2015 | 31/10/2016 | 31/10/2017 | 31/10/2018 | 31/10/2019 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £109.59k | £87.52k | £83.29k | £77.74k | £72.31k | |
|
Cyfanswm gwariant | £121.44k | £95.46k | £74.00k | £71.37k | £128.76k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £66.24k | £0 | £41.33k | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.