ymddiriedolwyr SLAPTON VILLAGE HALL
Rhif yr elusen: 300968
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHIRLEY ANNE SULLOCK | Cadeirydd |
|
|
|||||
Charlotte Carter | Ymddiriedolwr | 04 July 2024 |
|
|||||
Sarah Jane Osborne | Ymddiriedolwr | 12 July 2023 |
|
|
||||
Stephen Collier | Ymddiriedolwr | 03 May 2023 |
|
|
||||
Natasha Louise Kalisher | Ymddiriedolwr | 03 May 2023 |
|
|
||||
Jane Elizabeth Abbey | Ymddiriedolwr | 01 December 2022 |
|
|
||||
Mandy Mitchelmore | Ymddiriedolwr | 01 June 2016 |
|
|
||||
Angela Susan Walter | Ymddiriedolwr | 09 July 2015 |
|
|
||||
WILLIAM ARTHUR SULLOCK | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
SUE STAINES | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.