ymddiriedolwyr YELVERTON WAR MEMORIAL RECREATION FIELD AND VILLAGE HALL TRUST
Rhif yr elusen: 301025
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JOHN BOSTON | Cadeirydd | 22 October 2020 |
|
|
||||
John Bowler | Ymddiriedolwr | 04 June 2024 |
|
|
||||
NINA MARGARET CUNNINGHAM | Ymddiriedolwr | 26 March 2024 |
|
|
||||
ALASTAIR CLARK CUNNINGHAM | Ymddiriedolwr | 26 March 2024 |
|
|
||||
JOSIE LOUISE GENTLE | Ymddiriedolwr | 19 December 2023 |
|
|
||||
JENNIFER LOUISE COLLINS | Ymddiriedolwr | 19 December 2023 |
|
|
||||
PHILLIP COLLINS | Ymddiriedolwr | 06 September 2022 |
|
|
||||
Ian Mulholland | Ymddiriedolwr | 05 August 2021 |
|
|||||
CHRISTOPHER DOUGLAS WEBBER | Ymddiriedolwr | 04 August 2020 |
|
|
||||
HILARY THOMASSON | Ymddiriedolwr | 22 July 2019 |
|
|
||||
HELEN FORD | Ymddiriedolwr | 26 March 2019 |
|
|
||||
SARA ASPLEY | Ymddiriedolwr | 23 March 2016 |
|
|
||||
TONY SAMUEL | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.