ymddiriedolwyr THE SIR FRANCIS CHICHESTER APPEAL FOR THE YOUTH OF DEVON
Rhif yr elusen: 301033
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRYAN SMITH | Cadeirydd | 19 March 2002 |
|
|
||||
John Henry Bramble Mildmay-White | Ymddiriedolwr | 27 September 2021 |
|
|||||
ANTHEA PARKYN | Ymddiriedolwr | 14 September 2018 |
|
|
||||
SUZANNAH WHARF | Ymddiriedolwr | 14 February 2017 |
|
|
||||
Julie Hunt | Ymddiriedolwr | 21 September 2016 |
|
|||||
GILES CHICHESTER | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.