ymddiriedolwyr ELY DISTRICT SCOUT COUNCIL
Rhif yr elusen: 301094
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alex Rayner | Cadeirydd | 19 June 2017 |
|
|
||||
Paul Anthony Thorneycroft | Ymddiriedolwr | 14 November 2023 |
|
|
||||
Abigail Ruth Alice Wells | Ymddiriedolwr | 30 November 2020 |
|
|
||||
Louise Smith | Ymddiriedolwr | 14 September 2020 |
|
|
||||
Elaine Lindsay Chamberlain | Ymddiriedolwr | 14 September 2020 |
|
|||||
Stuart Wheatley Cree | Ymddiriedolwr | 20 April 2019 |
|
|
||||
Bob Groom | Ymddiriedolwr | 19 June 2017 |
|
|
||||
Darrell Edwin Gardiner | Ymddiriedolwr | 19 June 2017 |
|
|||||
Graham Robert Smith | Ymddiriedolwr | 26 June 2015 |
|
|
||||
Katy Bond | Ymddiriedolwr | 31 October 2011 |
|
|
||||
Adam Mark Thorpe | Ymddiriedolwr | 30 October 2011 |
|
|
||||
Ian Kendall Weatherall | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.