ymddiriedolwyr DORSET COUNTY SCOUT COUNCIL
Rhif yr elusen: 301214
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Benjamin James Howard | Ymddiriedolwr | 27 September 2023 |
|
|
||||
Claire Louise Mitchell | Ymddiriedolwr | 17 January 2023 |
|
|
||||
Katherine Hewitt | Ymddiriedolwr | 24 October 2022 |
|
|
||||
Shirley Marden | Ymddiriedolwr | 28 September 2021 |
|
|
||||
Ebony Benfield | Ymddiriedolwr | 28 September 2021 |
|
|
||||
Bradley Pickering | Ymddiriedolwr | 28 September 2021 |
|
|
||||
Christopher Root | Ymddiriedolwr | 29 September 2020 |
|
|
||||
John Godber | Ymddiriedolwr | 13 September 2017 |
|
|
||||
Brendan Booth | Ymddiriedolwr | 04 July 2016 |
|
|
||||
Jane Orchard | Ymddiriedolwr | 12 September 2015 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.