Hanes ariannol CLACTON-ON-SEA UNIT 84 OF THE SEA CADET CORPS
Rhif yr elusen: 301282
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (77 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £27.87k | £32.07k | £3.96k | £15.55k | £22.60k | |
|
Cyfanswm gwariant | £21.20k | £32.40k | £6.93k | £5.61k | £21.08k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £6.00k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.