ymddiriedolwyr ABRIDGE VILLAGE HALL
Rhif yr elusen: 301352
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
15 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JOSEPHINE ELLEN MYSON | Cadeirydd |
|
|
|||||
Tom Hockley | Ymddiriedolwr | 31 October 2021 |
|
|
||||
Stephen Day | Ymddiriedolwr | 15 July 2021 |
|
|
||||
James Harris | Ymddiriedolwr | 15 July 2021 |
|
|
||||
Kellie Wright | Ymddiriedolwr | 01 January 2021 |
|
|
||||
Anne Marie Garner | Ymddiriedolwr | 31 January 2020 |
|
|
||||
Joanne Drewe | Ymddiriedolwr | 10 July 2017 |
|
|
||||
John Harding | Ymddiriedolwr | 12 January 2016 |
|
|
||||
John Hand | Ymddiriedolwr | 12 January 2016 |
|
|
||||
Danny Blain | Ymddiriedolwr | 12 January 2016 |
|
|
||||
DOREEN GWYNNETH COMBER | Ymddiriedolwr | 20 April 2013 |
|
|
||||
Mark Drewe | Ymddiriedolwr | 01 January 2013 |
|
|
||||
Beverley Fennell | Ymddiriedolwr | 01 January 2013 |
|
|
||||
JOHN EDWARD FOURACRES | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
ALBERT HENRY WILLIAM WORTON | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.